序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 安吉县孝源街道集体资产经营有限公司 | 100% | 309.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
项治培
|
|
2 |
张光林
|
|
3 |
王华福
|
|
4 |
朱文龙
|
|
5 |
李志云
|
|
6 |
马正荣
|
|
7 |
程福鹏
|
|
8 |
张金华
|
|
9 |
郑兴根
|
|
10 |
施双荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张光林; 证件号码: ***************; 职位: 副董事长;姓名: 张金华; 证件号码: ***************; 职位: 监事;姓名: 施双荣; 证件号码: ***************; 职位: 监事;姓名: 朱文龙; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 朱文龙; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 李志云; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 王华福; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 赵子云; 证件号码: ***************; 职位: 董事; [退出]姓名: 郑兴根; 证件号码: ***************; 职位: 监事;姓名: 项治培; 证件号码: ***************; 职位: 董事长;姓名: 马正荣; 证件号码: ***************; 职位: 董事;
|
姓名: 张光林; 证件号码: ***************; 职位: 副董事长;姓名: 张金华; 证件号码: ***************; 职位: 监事;姓名: 施双荣; 证件号码: ***************; 职位: 监事;姓名: 朱文龙; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 朱文龙; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 李志云; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 王华福; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 程福鹏; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 郑兴根; 证件号码: ***************; 职位: 监事;姓名: 项治培; 证件号码: ***************; 职位: 董事长;姓名: 马正荣; 证件号码: ***************; 职位: 董事;
|
2 | 2014-11-11 | 住所变更 |
住所: 安吉县皈山乡皈山场 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:皈山乡
|
住所: 安吉县孝源街道皈山场 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:皈山乡
|
3 | 2014-11-11 | 名称变更 |
安吉县皈山乡集体资产经营有限公司
|
安吉县孝源街道集体资产经营有限公司
|
4 | 2011-05-11 | 注册号升级 |
注册号: ********070
|
注册号: ********45895
|
5 | 2007-04-02 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 1997-1-29 至 2007-1-28
|
营业期限: 1997-1-29 至 2047-1-28
|
6 | 2003-04-16 | 法定代表人变更 |
姓名: 马正荣;证件名称: 身份证;证件号码: ;性别: 男;职务: 董事
|
姓名: 王华福;证件名称: 身份证;证件号码: ********;性别: 男;职务: 董事
|
7 | 2003-04-16 | 法定代表人变更 |
姓名: 李志云;证件名称: 身份证;证件号码: ********;性别: 男;职务: 董事
|
姓名: 施双荣;证件名称: 身份证;证件号码: ********;性别: 男;职务: 监事
|
8 | 2003-04-16 | 法定代表人变更 |
姓名: 贺成佳;证件名称: 身份证;证件号码: ********;性别: 女;职务: 董事长
|
姓名: 马正荣;证件名称: 身份证;证件号码: ********;性别: 男;职务: 董事
|
9 | 2003-04-16 | 法定代表人变更 |
姓名: 贺成佳;证件名称: 身份证;证件号码: ********;性别: 女;职务:
|
姓名: 李志云;证件名称: 身份证;证件号码: ********;性别: 男;职务: 董事
|
10 | 2003-04-16 | 法定代表人变更 |
贺成佳
|
项治培
|