序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陆海明
|
|
2 |
施铁根
|
|
3 |
姚亮
|
|
4 |
陆少春
|
|
5 |
陈群梁
|
|
6 |
徐晓群
|
|
7 |
邱富龙
|
|
8 |
王一帆
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 姚亮; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 姚亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 徐晓群; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 施铁根; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱毅泽; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 邱富龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 金良; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 陆少春; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈群梁; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
姓名: 姚亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐晓群; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 施铁根; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王一帆; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 邱富龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陆少春; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 陆海明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 陆海明; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 陈群梁; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2022-03-04 | 法定代表人变更 |
姚亮
|
陆海明
|
3 | 2021-04-14 | 经营范围变更 |
地理信息系统工程及软件开****;规划测量,地籍测绘,房产测绘;四等以下控制测量;不同比例尺的地形测量;建筑工程测量,市政工程测量,线路与桥隧测量;地下管线测量;规划设计、规划咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:测绘服务;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:软件开****;规划设计管理;土地调查评估服务;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;商务代理代办服务;市政设施管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
4 | 2020-10-29 | 法定代表人变更 |
费叙元
|
姚亮
|
5 | 2020-10-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 姚亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐晓群; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 施铁根; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 曹翊立; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 朱国华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 沈铖; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [退出]姓名: 费叙元; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [退出]姓名: 陈群梁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 姚亮; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 姚亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 徐晓群; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 施铁根; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱毅泽; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 邱富龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 金良; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陆少春; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陈群梁; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
6 | 2017-12-29 | 法定代表人变更 |
王丽
|
费叙元
|
7 | 2017-09-25 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 德清县国有资产管理委员会办公室; 出资额: ***.**万; 百分比: ***% [退出]
|
企业名称: 德清县建设****展集团有限公司; 出资额: ***.**万; 百分比: ***% [新增]
|
8 | 2017-09-19 | 经营范围(业务范围)变更 |
四等及以下平面、高程控制测量;2平方公里及以下1:500、5平方公里及以下1:1000、10平方公里及以下1:2千地形测量、房产图测绘;小城市市政工程测量;城镇规划定线测量。
|
地理信息系统工程及软件开****;规划测量,地籍测绘,房产测绘;四等以下控制测量;不同比例尺的地形测量;建筑工程测量,市政工程测量,线路与桥隧测量;地下管线测量;规划设计、规划咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2017-09-19 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 德清县城乡规划所; 出资额: ***万; 百分比: ***% [退出]
|
企业名称: 德清县国有资产管理委员会办公室; 出资额: ***.**万; 百分比: ***% [新增]
|
10 | 2017-08-30 | 注册资本(金)变更 |
***
|
***.**
|