序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州德毅隆投资合伙企业(有限合伙) | 44.375% | 7100.0万人民币 |
2 | 冯毅 | 24.5625% | 3930.0万人民币 |
3 | 常州市荣华煊创业投资合伙企业(有限合伙) | 10.4375% | 1670.0万人民币 |
4 | 周旦 | 4.5% | 720.0万人民币 |
5 | 孙伟力 | 3.125% | 500.0万人民币 |
6 | 杭州德恺投资合伙企业(有限合伙) | 2.875% | 460.0万人民币 |
7 | 金涛 | 2% | 320.0万人民币 |
8 | 罗晓真 | 1.875% | 300.0万人民币 |
9 | 田淑平 | 1.375% | 220.0万人民币 |
10 | 缪广豹 | 1.125% | 180.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯毅
|
|
2 |
许亚甘
|
|
3 |
宣蕾
|
|
4 |
陈湛
|
|
5 |
任佳
|
|
6 |
张明罡
|
|
7 |
张志宏
|
|
8 |
吴凯军
|
|
9 |
胡映奇
|
|
10 |
范贤钧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 任佳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 冯毅; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 冯毅; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 吴凯军; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 宋利丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 宣蕾; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张明罡; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 范贤钧; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 许亚甘; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 陈湛; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 任佳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 冯毅; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 冯毅; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 吴凯军; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 宣蕾; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张志宏; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 张明罡; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡映奇; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 范贤钧; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 许亚甘; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 陈湛; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
2 | 2022-02-16 | 章程备案 |
|
|
3 | 2020-12-30 | 其他事项备案 |
|
公司章程修改备案:修改章程第11条;
|
4 | 2020-04-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 冯毅; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 冯毅; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 吴凯军; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 周敏敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 宋利丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张明罡; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 范贤钧; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 许亚甘; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;
|
姓名: 任佳; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 冯毅; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 冯毅; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 吴凯军; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 宋利丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 宣蕾; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 张明罡; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 范贤钧; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 许亚甘; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 陈湛; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
5 | 2019-02-27 | 住所变更 |
浙江省湖州市南浔区旧馆镇同德路*号-*
|
浙江省湖州市南浔区旧馆镇旧馆大道****号
|
6 | 2019-02-27 | 注册资本(金)变更 |
****
|
*****
|
7 | 2017-06-08 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
8 | 2017-06-08 | 章程修正案备案 |
|
章程修正案调整
|
9 | 2017-06-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 冯毅; 证件号码: ********; 职位: 董事长姓名: 冯毅; 证件号码: ********; 职位: 经理姓名: 冯越棋; 证件号码: ********; 职位: 董事 [退出]姓名: 吴凯军; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 宋利丽; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 张明罡; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 范贤钧; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 许亚甘; 证件号码: ********; 职位: 副董事长
|
姓名: 冯毅; 证件号码: ********; 职位: 董事长姓名: 冯毅; 证件号码: ********; 职位: 经理姓名: 吴凯军; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 周敏敏; 证件号码: ********; 职位: 董事 [新增]姓名: 宋利丽; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 张明罡; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 范贤钧; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 许亚甘; 证件号码: ********; 职位: 副董事长
|
10 | 2017-06-08 | 出资日期备案 |
企业名称: 苏州格瑞特格栅有限公司; 出资日期:姓名: 冯毅; 出资日期:
|
企业名称: 苏州格瑞特格栅有限公司; 出资日期:姓名: 冯毅; 出资日期:
|