序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州妙吉企业管理合伙企业(有限合伙) | 75% | 2250万人民币 |
2 | 章俊恩 | 16.66667% | 500万人民币 |
3 | 冯海良 | 8.33333% | 250万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
章俊恩
|
|
2 |
冯海良
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-16 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 章俊恩; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 冯海良; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 杭州妙吉企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 章俊恩; 出资额: ****万; 百分比: **.*%;姓名: 冯海良; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;企业名称: 杭州妙吉企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
2 | 2022-08-16 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
3 | 2022-08-16 | 章程备案 |
|
|
4 | 2022-08-11 | 住所变更 |
浙江省湖州市德清县乾元镇明星村
|
浙江省湖州市德清县乾元镇商圣路*号
|
5 | 2022-08-11 | 章程修正案备案 |
|
|
6 | 2020-03-30 | 经营范围变更 |
医疗技术、物联网技术、计算机软硬件、电子商务技术的技术开****、技术咨询及技术服务;五金机电、安防设备、电子产品、智能家居用品、仪器仪表、机械设备、第一类、第二类医疗器械、照明设备、家用电器、日用品的批****、零售;五金制品、塑料制品的生产加工;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械生产;仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;电子专用设备制造;机械零件、零部件加工;网络技术服务;物联网技术服务;信息技术咨询服务;安防设备制造;智能家庭消费设备制造;家用电器制造;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;塑料制品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;消毒器械生产;货物进出口;第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
7 | 2019-11-25 | 法定代表人变更 |
张奇
|
章俊恩
|
8 | 2019-11-25 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:莫丽娟;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:莫丽娟;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:冯海良;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:章俊恩;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2019-11-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张奇; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 冯海良; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 王勇; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 章俊恩; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 冯海良; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 杭州妙吉企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
10 | 2019-11-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张奇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 王勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 冯海良; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 章俊恩; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|