序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郏永坤 | 50% | 25万人民币 |
2 | 李永梅 | 50% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郏永坤
|
|
2 |
李永梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李永梅; 出资额: **万; 百分比: **.****%;姓名: 郏永坤; 出资额: **万; 百分比: **.****%;姓名: 闫中堂; 出资额: **万; 百分比: **.****%; [退出]
|
姓名: 李永梅; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 郏永坤; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
2 | 2022-03-10 | 注册资本(金)变更 |
**
|
**
|
3 | 2021-12-13 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 郏永坤; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 闫中堂; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 李永梅; 出资额: **万; 百分比: **.****%; [新增]姓名: 郏永坤; 出资额: **万; 百分比: **.****%;姓名: 闫中堂; 出资额: **万; 百分比: **.****%;
|
4 | 2021-12-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 郏永坤; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 闫中堂; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 李永梅; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 郏永坤; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
5 | 2021-12-13 | 注册资本(金)变更 |
**
|
**
|
6 | 2021-12-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 郏永坤; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 闫中堂; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 郏永坤; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 闫中堂; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
7 | 2021-12-02 | 法定代表人变更 |
闫中堂
|
郏永坤
|
8 | 2021-12-02 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:郏永坤;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:闫中堂;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:郏永坤;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:郏永坤;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2020-10-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 郏永坤; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 闫中堂; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 郏永坤; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 闫中堂; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
10 | 2020-10-30 | 法定代表人变更 |
郏永坤
|
闫中堂
|