序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江长兴华信电力实业有限公司 | 20% | 6.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
毛国群
|
|
2 |
陈晓红
|
|
3 |
戴明妹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-12-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:71762948X
|
统一社会信用代码:*****8XF
|
2 | 2015-12-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈晓红; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 戴明妹; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 谢斌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 陈晓红; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 戴明妹; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 毛国群; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
3 | 2015-12-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
谢斌
|
毛国群
|
4 | 2015-12-28 | 组织机构变更 |
姓名: 陈晓红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 戴明妹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 谢斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 陈晓红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 戴明妹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 毛国群; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
5 | 2015-03-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蔡景; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 葛文香; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 汪凌云; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 陈晓红; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 戴明妹; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]姓名: 谢斌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
6 | 2015-03-13 | 组织机构变更 |
姓名: 蔡景; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 葛文香; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 汪凌云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 陈晓红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 戴明妹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]姓名: 谢斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
7 | 2015-03-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
汪凌云
|
谢斌
|
8 | 2012-08-02 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目:
|
一般经营项目: 会议服务。
|
9 | 2010-06-03 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 主营国内旅游业务(国内旅行社业务经营许可证有效期至2009年8月5日止)
|
一般经营项目:
|
10 | 2010-06-03 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 主营国内旅游业务(凭旅行社业务经营许可证经营)
|