序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 魏佩芬 | 90% | 2700.0万人民币 |
2 | 德信控股集团有限公司 | 10% | 300.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-14 | 合伙人信息备案 |
姓名: 魏佩芬; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 德信控股集团有限公司(执行事务合伙人); 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 魏佩芬; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 德信控股集团有限公司(执行事务合伙人); 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
2 | 2021-04-14 | 执行人委派代表变更 |
德信控股集团有限公司
|
德信控股集团有限公司
|
3 | 2020-06-03 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 叶宇青、高莹莹;清算组负责人: 叶宇青;地址: 浙江省杭州市下城区朝晖街道环球中心****;联系方式: ****-********
|
4 | 2019-04-25 | 营业场所变更 |
德清县武康镇志远南路***号
|
浙江省湖州市德清县舞阳街道科源路**号*幢*-***号(莫干山国家高新区)
|
5 | 2016-11-23 | 法定代表人变更 |
执行事务合伙人:凯银投资管理有限公司
|
执行事务合伙人:德信控股集团有限公司
|
6 | 2016-11-23 | 执行人委派代表变更 |
执行事务合伙人:凯银投资管理有限公司
|
执行事务合伙人:德信控股集团有限公司
|
7 | 2016-11-23 | 合伙人信息备案 |
企业名称: 凯银投资管理有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]姓名: 魏佩芬; 出资额: ****; 百分比: **%
|
企业名称: 德信控股集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增]姓名: 魏佩芬; 出资额: ****; 百分比: **%
|
8 | 2016-11-23 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 凯银投资管理有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]姓名: 魏佩芬; 出资额: ****; 百分比: **%
|
企业名称: 德信控股集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增]姓名: 魏佩芬; 出资额: ****; 百分比: **%
|
9 | 2015-11-04 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********97245H
|
10 | 2015-08-27 | 认缴出资变更 |
****
|
****
|