序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李常珍 | 50% | 75万人民币 |
2 | 余云 | 50% | 75万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余云
|
|
2 |
李常珍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-29 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 余云、李常珍;清算组负责人: 余云;地址: 湖州市织里镇振兴街道永盛路**号;联系方式: ***********
|
2 | 2021-01-25 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 余云; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 李常珍; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
3 | 2021-01-25 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 余云; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 李常珍; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
4 | 2021-01-25 | 注册资本(金)变更 |
|
***
|
5 | 2020-10-30 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 余云; 出资额: **万; 百分比: **.****%;姓名: 周明; 出资额: **万; 百分比: **.****%;姓名: 李常珍; 出资额: **万; 百分比: **.****%; [新增]
|
6 | 2020-10-30 | 注册资本(金)变更 |
|
***
|
7 | 2016-06-08 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 余云; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [新增]姓名: 周明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
8 | 2016-06-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********10582P
|
9 | 2016-06-08 | 投资人(股权)变更 |
|
姓名: 余云; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 周明; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
10 | 2016-06-08 | 组织机构变更 |
|
姓名: 余云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [新增]姓名: 周明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|