序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | CAO BRIAN BOLIANG | 505.0万人民币 | |
2 | 袁若楠 | 5% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
CAO BRIAN BOLIANG
|
|
2 |
高源
|
|
3 |
袁若楠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-01 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-08-01 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2021-09-02 | 法定代表人变更 |
|
|
4 | 2021-09-02 | 投资人(股权)备案 |
|
|
5 | 2021-09-02 | 企业类型变更 |
|
|
6 | 2021-06-28 | 法定代表人变更 |
|
|
7 | 2021-06-28 | 企业联络人员、财务人员 |
|
|
8 | 2021-06-28 | 投资人(股权)备案 |
|
|
9 | 2021-06-28 | 高级管理人员备案 |
|
|
10 | 2021-03-02 | 经营范围变更 |
|
|