序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 施秀萍 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕剑峰
|
|
2 |
杨晓飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-21 | 住所变更 |
浙江省湖州市吴兴区飞英街道欧洲印象*幢***室
|
浙江省湖州市吴兴区月河街道欧洲印象*幢***-*室
|
2 | 2021-11-03 | 住所变更 |
浙江省湖州市吴兴区飞英街道双子大厦****室-*
|
浙江省湖州市吴兴区飞英街道欧洲印象*幢***室
|
3 | 2020-12-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 童斐; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 施秀萍; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增]
|
4 | 2020-10-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨晓飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 童斐; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 吕剑峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 杨晓飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2020-10-19 | 法定代表人变更 |
童斐
|
吕剑峰
|