序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 许军明 | 50% | 7.7万人民币 |
2 | 许华兴 | 11.03896% | 1.7万人民币 |
3 | 许美华 | 6.49351% | 1.0万人民币 |
4 | 洪美娟 | 6.49351% | 1.0万人民币 |
5 | 蔡美正 | 6.49351% | 1.0万人民币 |
6 | 林桂定 | 6.49351% | 1.0万人民币 |
7 | 全钢飞 | 6.49351% | 1.0万人民币 |
8 | 张集景 | 6.49351% | 1.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-09 | 名称变更 |
上虞市盖山制砖厂
|
绍兴上虞盖山制砖厂
|
2 | 2016-12-09 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:146134116
|
统一社会信用代码:*****M
|
3 | 2016-12-09 | 住所变更 |
住所: 上虞市盖北镇夏盖山村 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 绍兴市上虞区盖北镇夏盖山村 邮政编码: ****** 电话: ********
|
4 | 2009-09-11 | 注册号升级 |
注册号: *****60
|
注册号: *****
|
5 | 2009-09-11 | 集团编号升级 |
注册号:*****60
|
注册号:*****
|
6 | 2009-09-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈卫庆; 出资额: *.*; 百分比: **% [退出]企业名称: 上虞市盖北镇夏盖山村村民委员会; 出资额: *.*; 百分比: **%; 法人性质: 其他投资者 [退出]
|
姓名: 蔡美正; 出资额: *; 百分比: *.****% [新增]姓名: 洪美娟; 出资额: *; 百分比: *.****% [新增]姓名: 林桂定; 出资额: *; 百分比: *.****% [新增]姓名: 全钢飞; 出资额: *; 百分比: *.****% [新增]姓名: 许美华; 出资额: *; 百分比: *.****% [新增]姓名: 张集景; 出资额: *; 百分比: *.****% [新增]姓名: 许华兴; 出资额: *.*; 百分比: **.***% [新增]姓名: 许军明; 出资额: *.*; 百分比: **% [新增]
|
7 | 2009-09-10 | 法定代表人变更 |
陈卫庆
|
许军明
|
8 | 2009-09-10 | 法定代表人变更 |
姓名: 陈彩莲; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 陈道基; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 陈卫庆; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 陈新; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈琪芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 倪建定; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 许华兴; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 许军明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 许军明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
9 | 2007-01-09 | 法定代表人变更 |
姓名: 陈彩连; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女; 职务: 董事姓名: 陈其江; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 陈忠定; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 副董事长姓名: 邵森校; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 余光明; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 余捍卫; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事长
|
姓名: 陈彩莲; 证件名称: ; 证件号码: *****************X; 性别: 女; 职务: 董事姓名: 陈道基; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 副董事长姓名: 陈卫庆; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 陈新; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 陈琪芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女; 职务: 董事姓名: 倪建定; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 监事
|
10 | 2007-01-09 | 住所变更 |
住所: 盖北乡盖山村 邮政编码: ****** 电话: *******
|
住所: 上虞市盖北镇夏盖山村 邮政编码: ****** 电话: *******
|