序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 严虞鹰 | 50.61728% | 41万人民币 |
2 | 祁炳 | 49.38272% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
祁炳
|
|
2 |
严虞鹰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-03 | 住所变更 |
浙江省绍兴市柯桥区中国轻纺城东市场*楼东**号
|
浙江省绍兴市柯桥区中国轻纺城东市场*楼***号
|
2 | 2017-05-27 | 住所变更 |
绍兴市柯桥区中国轻纺城东市场*楼***号
|
浙江省绍兴市柯桥区中国轻纺城东市场*楼东**号
|
3 | 2016-07-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 祁炳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 祁云根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 祁云根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 祁炳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 祁炳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 严虞鹰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
4 | 2016-07-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 祁炳; 出资额: **; 百分比: **.****%姓名: 祁云根; 出资额: **; 百分比: **.****% [退出]
|
姓名: 祁炳; 出资额: **; 百分比: **.****%姓名: 严虞鹰; 出资额: **; 百分比: **.****% [新增]
|
5 | 2016-07-19 | 组织机构变更 |
姓名: 祁炳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 祁云根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 祁云根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 祁炳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 祁炳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 严虞鹰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
6 | 2016-07-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
祁云根
|
祁炳
|
7 | 2016-04-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********29156G
|
8 | 2016-04-29 | 住所变更 |
住所: 绍兴市柯桥区中国轻纺城东升路市场C区*楼E-***号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:柯桥街道
|
住所: 绍兴市柯桥区中国轻纺城东市场*楼***号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:柯桥街道
|