序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钱丽红 | 90% | 45万人民币 |
2 | 钱烈青 | 10% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钱丽红
|
|
2 |
钱烈青
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-14 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2019-06-30
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2016-08-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********82479
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********958879
|
3 | 2016-08-29 | 住所变更 |
住所: 绍兴市柯桥区钱清中国轻纺原料城外贸园区H幢**号 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 绍兴市柯桥区钱清中国轻纺原料城E区*幢**-*号 邮政编码: ****** 电话: ********
|
4 | 2015-03-19 | 住所变更 |
住所: 绍兴县钱清原料市场A*(**)# 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:钱清镇
|
住所: 绍兴市柯桥区钱清中国轻纺原料城外贸园区H幢**号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:钱清镇
|
5 | 2015-03-19 | 名称变更 |
绍兴县滨洪贸易有限公司
|
绍兴滨洪贸易有限公司
|
6 | 2011-09-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 钱丽红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 赵进仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 钱丽红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 钱丽红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理姓名: 钱烈青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2011-09-02 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 钱丽红; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 赵进仁; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 钱烈青; 出资额: *; 百分比: **% [新增]姓名: 钱丽红; 出资额: **; 百分比: **%
|
8 | 2011-09-02 | 法定代表人变更 |
赵进仁
|
钱丽红
|
9 | 2011-09-02 | 组织机构变更 |
姓名: 钱丽红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 赵进仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 钱丽红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 钱丽红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理姓名: 钱烈青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
10 | 2010-10-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 金小珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 赵进仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 钱丽红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 赵进仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|