序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡姬君 | 60% | 652.8万人民币 |
2 | 胡姬钢 | 40% | 435.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈佳佳
|
|
2 |
胡姬君
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 戴潇枫; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 戴潇枫; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 胡姬君; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 胡姬君; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈佳佳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 陈佳佳; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
2 | 2021-08-18 | 法定代表人变更 |
戴潇枫
|
陈佳佳
|
3 | 2021-03-23 | 经营范围变更 |
许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建设工程监理;建设工程设计;消防设施工程施工;公路工程监理;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑劳务分包;城市生活垃圾经营性服务;城市配送运输服务(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:园林绿化工程施工;卫星导航服务;土石方工程施工;工程管理服务;销售代理;建筑材料销售;机械设备租赁;家政服务;文物文化遗址保护服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建设工程监理;建设工程设计;消防设施工程施工;公路工程监理;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑劳务分包;城市生活垃圾经营性服务;城市配送运输服务(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:园林绿化工程施工;卫星导航服务;土石方工程施工;工程管理服务;销售代理;建筑材料销售;机械设备租赁;家政服务;文物文化遗址保护服务;市政设施管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
4 | 2020-10-26 | 企业类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2020-10-26 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 福建章武建设工程有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 胡姬君; 出资额: ***.*万; 百分比: **%; [新增]姓名: 胡姬钢; 出资额: ***.*万; 百分比: **%; [新增]
|
6 | 2020-10-15 | 经营范围变更 |
许可项目:各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建设工程监理;建设工程设计;消防设施工程施工;公路工程监理;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑劳务分包;城市生活垃圾经营性服务;城市配送运输服务(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:园林绿化工程施工;卫星导航服务;土石方工程施工;工程管理服务;销售代理;建筑材料销售;机械设备租赁;家政服务;文物文化遗址保护服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
7 | 2020-08-14 | 住所变更 |
浙江省绍兴市百官街道横街路**-**号营业房
|
浙江省绍兴市柯桥区福全街道嘉丰大厦商务楼***-*室(承诺申报)
|
8 | 2020-08-14 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:312300
|
新邮政编码:312030
|
9 | 2020-08-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孟海晶; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 曾凡春; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 黄元亮; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 戴潇枫; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 戴潇枫; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 胡姬君; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
10 | 2020-08-14 | 法定代表人变更 |
孟海晶
|
戴潇枫
|