序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王华清 | 80% | 40.0万人民币 |
2 | 吴振华 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王华清
|
|
2 |
吴振华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-12-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈伟文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 黄顺泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 黄顺泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 王华清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 王华清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 吴振华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
2 | 2013-12-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 黄顺泉; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 陈伟文; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 吴振华; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 王华清; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
3 | 2013-12-11 | 法定代表人变更 |
黄顺泉
|
王华清
|
4 | 2013-12-11 | 组织机构变更 |
姓名: 陈伟文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 黄顺泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 黄顺泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 王华清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 王华清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 吴振华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
5 | 2013-11-26 | 住所变更 |
住所: 绍兴县城区东升路*号鱼得水大酒店附楼一层营业房B-***号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:柯桥街道
|
住所: 绍兴市柯桥区柯岩街道三佳村 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:柯岩街道
|
6 | 2012-04-28 | 住所变更 |
住所: 绍兴县中国轻纺城东升路市场B区*楼C-***、C-***号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:柯桥街道
|
住所: 绍兴县城区东升路*号鱼得水大酒店附楼一层营业房B-***号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:柯桥街道
|
7 | 2011-03-10 | 住所变更 |
住所: 绍兴县中国轻纺城老市场*楼****号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:柯桥街道
|
住所: 绍兴县中国轻纺城东升路市场B区*楼C-***、C-***号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:柯桥街道
|
8 | 2010-12-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈伟文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈伟文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 黄顺泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈伟文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 黄顺泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 黄顺泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
9 | 2010-12-16 | 法定代表人变更 |
陈伟文
|
黄顺泉
|
10 | 2010-12-16 | 组织机构变更 |
姓名: 陈伟文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈伟文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 黄顺泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈伟文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 黄顺泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 黄顺泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|