序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-27 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:846421984
|
统一社会信用代码:*****W
|
2 | 2013-11-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王桂明
|
王桂信
|
3 | 2008-06-02 | 变更注册号 |
注册号: *****94
|
注册号: *****
|
4 | 2008-05-29 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王正祥
|
王桂明
|
5 | 2006-06-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王全千
|
王正祥
|
6 | 2006-06-20 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 儒岙镇王渡溪村 邮政编码: 312500 电话: 6060411
|
住所: 儒岙镇南山村王渡溪自然村 邮政编码: 312500 电话: 6063218
|