序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林波 | 34% | 40.8万人民币 |
2 | 周建彬 | 33% | 39.6万人民币 |
3 | 周鸿辉 | 33% | 39.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林波
|
|
2 |
周鸿辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-15 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-04-15 | 住所变更 |
|
|
3 | 2021-05-11 | 住所变更 |
|
|
4 | 2020-04-15 | 联系电话变更 |
|
|
5 | 2020-04-15 | 住所变更 |
|
|
6 | 2016-05-12 | 住所变更 |
|
|
7 | 2015-10-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
8 | 2015-10-21 | 高级管理人员备案 |
|
|
9 | 2015-10-21 | 投资人(股权)备案 |
|
|
10 | 2015-10-21 | 组织机构变更 |
|
|