序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张溢芳 | 90% | 900.0万人民币 |
2 | 陈倚文 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张溢芳
|
|
2 |
陈文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-06 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-04-18
|
营业期限至: 2031-04-18
|
2 | 2020-07-06 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张溢芳; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 陈文; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 张溢芳; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 陈倚文; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
3 | 2016-05-04 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********59519
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********42773T
|
4 | 2013-06-19 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 陈 文; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 张溢芳; 出资额: ****; 百分比: **%
|
姓名: 陈 文; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 张溢芳; 出资额: ***; 百分比: **%
|
5 | 2013-06-19 | 注册资本(金)变更 |
2000
|
1000( - 50% )
|
6 | 2013-04-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 张溢芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 陈 文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 张溢芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理
|
7 | 2013-04-16 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 陈文; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 张溢芳; 出资额: ****; 百分比: **%
|
姓名: 陈 文; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 张溢芳; 出资额: ****; 百分比: **%
|
8 | 2013-04-16 | 实收资本变更 |
900
|
1000( + 11.11111% )
|
9 | 2013-04-16 | 组织机构变更 |
姓名: 陈文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 张溢芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 陈 文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 张溢芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理
|
10 | 2011-04-22 | 名称变更 |
浙江国开投资有限公司
|
浙江国开贸易有限公司
|