序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 绍兴市上虞区虞舜旅游实业有限公司 | 51% | 25500万人民币 |
2 | 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 | 49% | 24500万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭伯荣
|
|
2 |
李俊丹
|
|
3 |
朱月萍
|
|
4 |
方芳
|
|
5 |
杨春燕
|
|
6 |
赵薇琼
|
|
7 |
竺燕锋
|
|
8 |
陈洋波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-12 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-04-12 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2022-03-04 | 经营范围变更 |
|
|
4 | 2021-05-28 | 联系电话变更 |
|
|
5 | 2021-05-28 | 管辖单位变更 |
|
|
6 | 2021-05-28 | 住所变更 |
|
|
7 | 2021-05-28 | 联系电话变更 |
|
|
8 | 2019-04-26 | 高级管理人员备案 |
|
|
9 | 2019-04-26 | 法定代表人变更 |
|
|
10 | 2019-03-27 | 企业类型变更 |
|
|