序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴国铭 | 70% | 700.0万人民币 |
2 | 蔡尧根 | 30% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴国铭
|
|
2 |
蔡尧根
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
绍兴铭业环境建设有限公司诸暨分公司
|
吴国铭 | 2021-02-07 |
2 |
绍兴铭业环境建设有限公司上虞分公司
|
吴国铭 | 2017-08-31 |
3 |
绍兴铭业环境建设有限公司嵊州分公司
|
吴国铭 | 2016-06-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-24 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2021-11-24 | 企业联络人员、财务人员 |
|
|
3 | 2021-11-24 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
4 | 2021-11-24 | 经营范围变更 |
|
|
5 | 2016-04-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
6 | 2014-10-28 | 一般经营项目变更 |
|
|
7 | 2014-05-20 | 住所(营业场所、地址)变更 |
|
|
8 | 2014-05-20 | 一般经营项目变更 |
|
|
9 | 2013-08-19 | 名称变更 |
|
|
10 | 2013-08-19 | 一般经营项目变更 |
|
|