序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄灿明 | 85% | 261.8万人民币 |
2 | 林志行 | 15% | 46.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄灿明
|
|
2 |
林志行
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********588320
|
2 | 2015-07-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄灿明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 黄灿明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 沈杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 黄灿明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 黄灿明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 林志行; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
3 | 2015-07-09 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 林志行; 出资额: **.*; 百分比: **%姓名: 沈杰; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]姓名: 姚水根; 出资额: ***.*; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 林志行; 出资额: **.*; 百分比: **%姓名: 黄灿明; 出资额: ***.*; 百分比: **% [新增]
|
4 | 2015-07-09 | 住所变更 |
住所: 绍兴市上虞区曹娥街道鸿雁路***号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:曹娥街道
|
住所: 绍兴市上虞区曹娥街道舜耕大道***号东二层 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:曹娥街道
|
5 | 2015-07-09 | 组织机构变更 |
姓名: 黄灿明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 黄灿明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 沈杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 黄灿明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 黄灿明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 林志行; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
6 | 2014-08-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 沈杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 姚水根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 姚水根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 黄灿明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 黄灿明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 沈杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
7 | 2014-08-18 | 住所变更 |
住所: 上虞市曹娥街道鸿雁路***号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:曹娥街道
|
住所: 绍兴市上虞区曹娥街道鸿雁路***号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:曹娥街道
|
8 | 2014-08-18 | 组织机构变更 |
姓名: 沈杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 姚水根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 姚水根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 黄灿明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 黄灿明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 沈杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
9 | 2014-08-18 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姚水根
|
黄灿明
|
10 | 2012-03-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 程建新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 姚福根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 姚福根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 沈杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 姚水根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 姚水根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|