序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汪大伟 | 65% | 650万人民币 |
2 | 应叶丰 | 35% | 350万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
应叶丰
|
|
2 |
汪大伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 朱建夫; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 应叶丰; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 汪大伟; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 应叶丰; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 汪大伟; 出资额: ***; 百分比: **%
|
2 | 2016-10-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孟炬伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 汪大伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 应叶丰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 应叶丰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 朱建夫; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
|
姓名: 汪大伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 应叶丰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 应叶丰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
3 | 2016-10-19 | 组织机构变更 |
姓名: 孟炬伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 汪大伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 应叶丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 应叶丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 朱建夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
|
姓名: 汪大伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 应叶丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 应叶丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
4 | 2015-10-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********76652
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********08406Q
|
5 | 2015-10-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蒋平国; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 汪大伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 应叶丰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 应叶丰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 朱建夫; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 孟炬伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 汪大伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 应叶丰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 应叶丰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 朱建夫; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
|
6 | 2015-10-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 蒋平国; 出资额: **; 百分比: *% [退出]姓名: 朱建夫; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 应叶丰; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 汪大伟; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 朱建夫; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 应叶丰; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 汪大伟; 出资额: ***; 百分比: **%
|
7 | 2015-10-28 | 组织机构变更 |
姓名: 蒋平国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 汪大伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 应叶丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 应叶丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 朱建夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 孟炬伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 汪大伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 应叶丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 应叶丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 朱建夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
8 | 2015-01-30 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 郭弼恭; 出资额: **; 百分比: *% [退出]姓名: 蒋平国; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 朱建夫; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 应叶丰; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 汪大伟; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 蒋平国; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 朱建夫; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 应叶丰; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 汪大伟; 出资额: ***; 百分比: **%
|
9 | 2014-01-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 汪大伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 应叶丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 朱建夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 蒋平国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 汪大伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 应叶丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 应叶丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱建夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
10 | 2014-01-14 | 组织机构变更 |
姓名: 汪大伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 应叶丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 朱建夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 蒋平国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 汪大伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 应叶丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 应叶丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱建夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|