序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2012-06-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
娄志方
|
马东平
|
2 | 2012-06-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
马东平
|
娄志方
|
3 | 2008-11-14 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2005-7-7 至
|
营业期限: 2005-7-7 至 9999-9-9
|
4 | 2008-11-14 | 变更注册号 |
注册号: ********528
|
注册号: ********51987
|
5 | 2008-11-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
万义亭
|
马东平
|
6 | 2006-06-09 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2005-7-7 至 2006-6-20
|
营业期限: 2005-7-7 至
|