序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 有限售条件流通股 | 83.40132% | 43530.9954万人民币 |
2 | 无限售条件流通股 | 16.59868% | 8663.6164万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵林中
|
|
2 |
傅国柱
|
|
3 |
江有归
|
|
4 |
付海鹏
|
|
5 |
陈黎伟
|
|
6 |
王坚
|
|
7 |
葛劲夫
|
|
8 |
李生校
|
|
9 |
曾俭华
|
|
10 |
赏冠军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-13 | 名称变更 |
浙江富润股份有限公司
|
浙江富润数字科技股份有限公司
|
2 | 2020-07-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 付海鹏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 傅国柱; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 傅国柱; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 徐航芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 江有归; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 王坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 程惠芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 舒中胜; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 葛劲夫; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 蔡育清; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 赏冠军; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 赵林中; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈黎伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 骆丹君; 证件号码: *****************x; 职位: 监事;姓名: 高静; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 付海鹏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 傅国柱; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 傅国柱; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 徐航芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 曾俭华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 李生校; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 江有归; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 王坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 葛劲夫; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 蔡荥; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 赏冠军; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 赵林中; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈黎伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 骆丹君; 证件号码: *****************x; 职位: 监事;姓名: 高静; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2018-05-15 | 住所变更 |
浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道苎萝东路**号
|
浙江省绍兴市诸暨市浣东街道东祥路**号富润屋
|
4 | 2018-01-19 | 经营范围变更 |
交通基础设施及热电工程的投资开****,旅游服务(不含旅行社),针纺织品、服装的制造加工、印染;针纺织品、服装、纺织原辅材料、五金交电、建筑材料、机电设备、百货、日用杂货、农副产品销售;机械设备安装维修;仓储,经济信息服务。
|
信息技术的技术开****、技术咨询、技术服务,数据处理服务及产品销售,计算机软硬件开****,经营增值电信业务(凭许可证经营),针纺织品、服装的制造、加工,仓储,物业管理,经济信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2017-06-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 傅国柱; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 傅国柱; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长姓名: 卢伯军; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 徐航芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 程惠芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 章凤仙; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 童宏怀; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 蔡育清; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 赏冠军; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 赵林中; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 赵育; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 陈黎伟; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长姓名: 骆丹君; 证件号码: *****************x; 职位: 监事姓名: 高静; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 付海鹏; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 傅国柱; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 傅国柱; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长姓名: 徐航芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 江有归; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 [新增]姓名: 王坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 程惠芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 舒中胜; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 葛劲夫; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 蔡育清; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 赏冠军; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 赵林中; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 陈黎伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 骆丹君; 证件号码: *****************x; 职位: 监事姓名: 高静; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
6 | 2017-02-27 | 注册资本(金)变更 |
*****.******
|
*****.******
|
7 | 2017-02-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 无限售条件流通股;出资额: *****.******万;百分比: **.****%;
|
姓名: 无限售条件流通股;出资额: *****.******万;百分比: **.****%;姓名: 有限售条件流通股;出资额: *****.******万;百分比: **.****%;
|
8 | 2017-02-27 | 注册资本(金)变更 |
35661.305200
|
52194.611800( + 46.36203% )
|
9 | 2017-02-27 |
原生产经营地:(),原生产经营地所在行政区划:()
|
现生产经营地:(浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道苎萝东路60号),现生产经营地所在行政区划:(暨阳街道)
|
|
10 | 2016-09-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********66430
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********00859G
|