序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周岚 | 54.05405% | 600万人民币 |
2 | 金永海 | 36.93694% | 410万人民币 |
3 | 平宇峰 | 9.00901% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
平宇峰
|
|
2 |
周岚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-14 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-07-14 | 住所变更 |
|
|
3 | 2022-06-20 | 法定代表人变更 |
|
|
4 | 2022-06-20 | 注册资本(金)变更 |
|
|
5 | 2022-06-20 | 投资人(股权)备案 |
|
|
6 | 2022-06-20 | 法定代表人变更 |
|
|
7 | 2022-06-20 | 高级管理人员备案 |
|
|
8 | 2020-06-04 | 经营范围变更 |
|
|
9 | 2020-06-04 | 行业代码变更 |
|
|
10 | 2019-10-17 | 法定代表人变更 |
|
|