序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 傅梦琦 | 49.61832% | 2600.0万人民币 |
2 | 傅雅钰 | 45.80153% | 2400.0万人民币 |
3 | 杭州浙农鑫科创业投资合伙企业(有限合伙) | 4.58015% | 240万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
傅红均
|
|
2 |
傅梦琦
|
|
3 |
马高威
|
|
4 |
傅姣萍
|
|
5 |
洪梁余
|
|
6 |
钱建斌
|
|
7 |
张锐钢(职工代表)
|
|
8 |
方伟星
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 傅姣萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 傅梦琦; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 张锐钢(职工代表); 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 方伟星; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 洪梁余; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 石秋林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 石秋林; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 钱建斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 马高威; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名:张丽英;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 傅姣萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 傅梦琦; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 傅红均; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 傅红均; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 张锐钢(职工代表); 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 方伟星; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 洪梁余; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 钱建斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 马高威; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名:傅梦琦;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2022-08-23 | 法定代表人变更 |
石秋林
|
傅红均
|
3 | 2022-07-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 傅姣萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 傅梦琦; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 傅雅钰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 张锐钢(职工代表); 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 方伟星; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 石秋林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 石秋林; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 钱建斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 马高威; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名:张丽英;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 傅姣萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 傅梦琦; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 张锐钢(职工代表); 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 方伟星; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 洪梁余; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]姓名: 石秋林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 石秋林; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 钱建斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 马高威; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名:张丽英;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
4 | 2022-03-21 | 章程修正案备案 |
|
|
5 | 2022-03-21 | 经营范围变更 |
许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:水环境污染防治服务;水污染治理;污水处理及其再生利用;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;建筑材料销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;家用电器研****;家用电器制造;家用电器销售;新材料技术研****;新型膜材料制造;新型膜材料销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:水环境污染防治服务;水污染治理;污水处理及其再生利用;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;建筑材料销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;家用电器研****;家用电器制造;家用电器销售;新材料技术研****;新型膜材料制造;新型膜材料销售;货物进出口;技术进出口;金属制品销售;金属链条及其他金属制品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
6 | 2021-09-07 | 经营范围变更 |
市政污水处理设备、工业废水处理设备、饮用水净化设备、室内空气净化设备、膜分离装置、膜及膜组件、水处理设备的研****、制造、销售、安装;室内空气净化工程、河道治理工程、环保工程的设计、施工;从事货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:水环境污染防治服务;水污染治理;污水处理及其再生利用;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;建筑材料销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;家用电器研****;家用电器制造;家用电器销售;新材料技术研****;新型膜材料制造;新型膜材料销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
7 | 2021-09-07 | 章程修正案备案 |
|
|
8 | 2021-05-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 傅梦琦; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 傅雅钰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 冯益飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 张锐钢(职工代表); 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 方伟星; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 石秋林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 石秋林; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 钱建斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 马高威; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 傅姣萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 傅梦琦; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 傅雅钰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张锐钢(职工代表); 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 方伟星; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 石秋林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 石秋林; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 钱建斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 马高威; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
9 | 2020-01-17 | 法定代表人变更 |
石秋林
|
石秋林
|
10 | 2020-01-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 傅梦琦; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 傅雅钰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 冯益飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张锐钢(职工代表); 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 方伟星; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 石秋林; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 石秋林; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 钱建斌(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 马高威; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 傅梦琦; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 傅雅钰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 冯益飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张锐钢(职工代表); 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 方伟星; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 石秋林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 石秋林; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 钱建斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]姓名: 马高威; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|