序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 绍兴市上虞杭州湾建设开****集团有限公司 | 100% | 60000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵海锋
|
|
2 |
邵春英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余杰锋; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 俞文杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 姜金杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 王军其; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 王奕; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 赵海锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 赵海锋; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 邵春英; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 高越萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 赵海锋; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 赵海锋; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 邵春英; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2022-03-07 | 章程备案 |
|
章程设执行董事监事经理
|
3 | 2020-10-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余杰锋; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 俞文杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王军其; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 王奕; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵海锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 赵海锋; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 邵春英; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 高越萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 余杰锋; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 俞文杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 姜金杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 王军其; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王奕; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵海锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 赵海锋; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 邵春英; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 高越萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2019-08-13 | 法定代表人变更 |
项岳源
|
赵海锋
|
5 | 2019-08-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 倪红娣; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 刘笑; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 李江; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 王勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 章军; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 赵建军; 证件号码: *******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 韩庆生; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 项岳源; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 项岳源; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 余杰锋; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 俞文杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 王军其; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 王勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王奕; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 赵海锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 赵海锋; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 邵春英; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 高越萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
6 | 2017-09-15 | 章程备案 |
|
|
7 | 2016-11-21 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 房地产开****(凭有效房地产开****企业资质证书经营);站场:货运站(场)经营(货运配载、货运代理、仓储理货)(凭有效道路运输经营许可证经营)。
|
许可经营项目: 房地产开****(凭有效房地产开****企业资质证书经营);站场:货运站(场)经营(货运配载、货运代理、仓储理货)(凭有效道路运输经营许可证经营);绿化苗木、花卉、普种经济林苗木种植、销售(凭有效的《林业种子生产经营许可证》经营)
|
8 | 2016-08-23 | 住所变更 |
住所: 浙江杭州湾上虞工业园区纬九东路*号 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 杭州湾上虞经济技术开****区纬九东路*号 邮政编码: ****** 电话: ********
|
9 | 2016-08-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杜先校; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 韩庆生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 刘笑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 倪红娣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 项岳源; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 项岳源; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 章军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 赵建军; 证件名称: ; 证件号码: ****************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 韩庆生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 刘笑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 倪红娣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 项岳源; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 项岳源; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 章军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 赵建军; 证件名称: ; 证件号码: ****************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
10 | 2016-08-23 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 房地产开****;站场:货运站(场)经营(货运配载、货运代理、仓储理货)(凭有效许可证经营)。
|
许可经营项目: 房地产开****(凭有效房地产开****企业资质证书经营);站场:货运站(场)经营(货运配载、货运代理、仓储理货)(凭有效道路运输经营许可证经营)。
|