序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钱爱娟 | 34% | 79.9万人民币 |
2 | 陈海波 | 33% | 77.55万人民币 |
3 | 沈仲维 | 33% | 77.55万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈海波
|
|
2 |
沈仲维
|
|
3 |
钱爱娟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-20 | 经营范围变更 |
工艺品、电子产品、金属制品、文教用品设计、制造、销售;环保、通风自动化设备的制造、安装;进出口贸易业务。
|
一般项目:工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批****(象牙及其制品除外);塑料制品制造;塑料包装箱及容器制造;塑料制品销售;金属材料制造;金属材料销售;电子元器件制造;电力电子元器件销售;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;生物基材料制造;生物基材料销售;照明器具制造;照明器具销售;灯具销售;金属制品销售;非居住房地产租赁;住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2019-09-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周兴成; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 尹国海; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 龚平; 证件号码: ***************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 沈仲维; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 钱爱娟; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 陈海波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
|
3 | 2019-09-25 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:郑宇萍;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:郑宇萍;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:陈海波;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:陈海波;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2019-09-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 尹国海; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 周兴成; 出资额: **.*万; 百分比: **%; [退出]姓名: 龚平; 出资额: **.*万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 钱爱娟; 出资额: **.*万; 百分比: **%; [新增]姓名: 沈仲维; 出资额: **.**万; 百分比: **%; [新增]姓名: 陈海波; 出资额: **.**万; 百分比: **%; [新增]
|
5 | 2019-09-25 | 法定代表人变更 |
尹国海
|
陈海波
|
6 | 2016-07-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********68924Q
|
7 | 2016-07-20 | 住所变更 |
住所: 上虞市东关街道东塘村 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 绍兴市上虞区东关街道东塘村 邮政编码: ****** 电话: ********
|
8 | 2016-07-20 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2007-07-27 至 2017-07-25
|
营业期限: 2007-07-27 至 9999-09-09
|
9 | 2016-07-20 | 名称变更 |
上虞市致美工艺品设计制造有限公司
|
绍兴上虞致美工艺品设计制造有限公司
|
10 | 2013-08-06 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 龚平; 出资额: **.*; 百分比: **%姓名: 周兴成; 出资额: **.*; 百分比: **%姓名: 宣宝洪; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 龚平; 出资额: **.*; 百分比: **%姓名: 周兴成; 出资额: **.*; 百分比: **%姓名: 尹国海; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|