序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-29 | 负责人变更 |
罗焰 [退出]
|
陈光明 [新增]
|
2 | 2018-10-19 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:王芳;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:王芳;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:张罡;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:董韩英;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2018-10-19 | 负责人变更 |
吴飞均 [退出]
|
罗灼 [新增]
|
4 | 2016-01-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:669187911
|
统一社会信用代码:*****J
|
5 | 2016-01-12 |
注册号:********组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********87911J
|
|
6 | 2016-01-12 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 绍兴市中兴南路中兴商务楼1幢101-107室 邮政编码: 312000 电话: ********住所所在行政区划:绍兴市越城区
|
住所: 绍兴市越城区解放大道94、96、98、100、102、104、106、108号 邮政编码: 312000 电话: ********住所所在行政区划:绍兴市越城区
|
7 | 2015-03-26 | 负责人变更 |
胡汉尧 [退出]
|
吴飞均 [新增]
|
8 | 2015-03-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
胡汉尧
|
吴飞均
|
9 | 2011-05-26 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 吸引公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现业务;提供信用证服务;代理****行、代理兑付、承销政府债券;代理买卖政府债券;代理买卖外汇;代理收付款项及代理保险业务;总行在中国银行业监督管理委员会批准业务范围内授权经营的业务及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
|
一般经营项目:
|
10 | 2011-05-26 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 吸引公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现业务;提供信用证服务;代理****行、代理兑付、承销政府债券;代理买卖政府债券;代理买卖外汇;代理收付款项;总行在中国银行业监督管理委员会批准业务范围内授权经营的业务及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
|