序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-08 | 负责人变更 |
赵智春 [退出]
|
鲍捷 [新增]
|
2 | 2019-05-23 | 管辖单位变更 |
越城区局稽山所
|
越城区局灵芝所
|
3 | 2019-05-23 | 营业场所变更 |
浙江省绍兴市越城区延安东路***号
|
浙江省绍兴市越城区灵芝街道溢香街*号
|
4 | 2019-05-23 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
5 | 2018-03-14 | 负责人变更 |
秦建平 [退出]
|
赵智春 [新增]
|
6 | 2018-03-14 | 法定代表人变更 |
秦建平
|
赵智春
|
7 | 2018-03-14 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:孟奕;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:宋涛;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:孟奕;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:袁锦;现财务负责人固定电话:****-********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
8 | 2016-04-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********32876
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********65261P
|
9 | 2014-12-16 | 负责人变更 |
陈时峰 [退出]
|
秦建平 [新增]
|
10 | 2014-12-16 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈时峰
|
秦建平
|