序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-23 | 负责人变更 |
李琦 [退出]
|
程俊 [新增]
|
2 | 2017-03-09 | 负责人变更 |
龚茹亚 [退出]
|
李琦 [新增]
|
3 | 2017-03-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
龚茹亚
|
李琦
|
4 | 2016-04-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:665157619
|
统一社会信用代码:*****L
|
5 | 2013-07-03 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王立
|
龚茹亚
|
6 | 2011-07-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张卫良
|
王立
|
7 | 2010-08-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
商建平
|
张卫良
|
8 | 2010-08-30 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 办理人民币存款、结算业务、代理****行、代理兑付国库券、企业债券、代理收付款项。
|
9 | 2010-08-30 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 办理人民币存款、结算业务、代理****行、代理兑付国库券、企业债券、代理收付款项。上述经营范围中,凡须凭许可证生产经营的,凭许可证生产经营。(变)
|
一般经营项目:
|
10 | 2009-03-31 | 名称变更 |
中国建设银行股份有限公司嵊州城东分理处
|
中国建设银行股份有限公司嵊州城东支行
|