序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 南山水泥厂 | 51.42857% | 216万人民币 |
2 | 同山丝厂 | 33.33333% | 140万人民币 |
3 | 电站 | 12.85714% | 54万人民币 |
4 | 西施罐头厂 | 1.19048% | 5万人民币 |
5 | 综合福利厂 | 1.19048% | 5万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-23 | 法定代表人变更 |
陈建地
|
张佳君
|
2 | 2021-04-23 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:陈晓明;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:姚建松;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:**********@qq.com;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:陈晓明;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:蒋焕;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2019-09-11 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:陈晓明;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:边妮兰;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:陈晓明;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:姚建松;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:**********@qq.com;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2019-09-11 | 法定代表人变更 |
寿学平
|
陈建地
|
5 | 2016-04-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****D
|
6 | 2011-11-09 | 变更注册号 |
注册号: *****56
|
注册号: *****
|
7 | 2004-07-02 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
邱森峰
|
寿学平
|
8 | 2002-03-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
寿利军
|
邱森峰
|
9 | 2002-03-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 寿利军;证件名称: 身份证;证件号码: ;性别: 男;职务:
|
姓名: 邱森峰;证件名称: 身份证;证件号码: ********;性别: 男;职务:
|
10 | 1999-07-29 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人:朱家华
|
法定代表人:寿利军
|