序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 阮建伟 | 60% | 300万人民币 |
2 | 金学庆 | 40% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金学庆
|
|
2 |
阮建伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-17 | 法定代表人变更 |
阮建伟
|
金学庆
|
2 | 2020-01-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 金学庆; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 阮建伟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 阮建伟; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 金学庆; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 金学庆; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 阮建伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2020-01-17 | 住所变更 |
诸暨市阮市镇青山岭村
|
浙江省绍兴市诸暨市店口镇青山岭村
|
4 | 2019-06-25 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2019-07-01
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
5 | 2016-06-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********55406
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********73250U
|
6 | 2010-09-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈卫娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 孙斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 孙斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 金学庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 阮建伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 阮建伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
7 | 2010-09-03 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈卫娟; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 孙斌; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 金学庆; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 阮建伟; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|
8 | 2010-09-03 | 法定代表人变更 |
孙斌
|
阮建伟
|
9 | 2010-09-03 | 组织机构变更 |
姓名: 陈卫娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 孙斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 孙斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 金学庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 阮建伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 阮建伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
10 | 2010-03-16 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 金学庆; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 阮建伟; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 陈卫娟; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 孙斌; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|