序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 洪欢民 | 85% | 170.0万人民币 |
2 | 马洪波 | 15% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
洪水坤
|
|
2 |
马洪波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 于娥; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]姓名: 洪水坤; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 马洪波; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:洪欢民;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 洪水坤; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 马洪波; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:洪欢民;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2022-03-30 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 洪欢民; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 马洪波; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 陈国庆; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出]
|
姓名: 洪欢民; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 马洪波; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
3 | 2018-08-22 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:洪欢民;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:马洪波;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:洪欢民;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:洪欢民;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2018-08-22 | 法定代表人变更 |
陈国庆
|
洪水坤
|
5 | 2016-03-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 马洪波; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 洪欢民; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 陈国庆; 出资额: **; 百分比: *% [新增]姓名: 马洪波; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 洪欢民; 出资额: ***; 百分比: **%
|
6 | 2016-03-11 | 名称变更 |
绍兴县柯锐针纺有限公司
|
绍兴柯桥柯锐针纺有限公司
|
7 | 2015-11-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********98368X
|
8 | 2015-11-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 洪欢民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 马洪波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 于娥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理
|
姓名: 陈国庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 马洪波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 于娥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理
|
9 | 2015-11-16 | 法定代表人变更 |
洪欢民
|
陈国庆
|
10 | 2015-11-16 | 组织机构变更 |
姓名: 洪欢民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 马洪波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 于娥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理
|
姓名: 陈国庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 马洪波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 于娥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理
|