序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江建安投资管理有限公司 | 57.8% | 2890万人民币 |
2 | 姚丹丹 | 42.2% | 2110万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姚丹丹
|
|
2 |
黄方
|
|
3 |
金国平
|
|
4 |
王志君
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
智慧城建设计院有限公司杭州分公司
|
姚丹丹 | 2020-07-13 |
2 |
智慧城建设计院有限公司新昌分公司
|
钱林波 | 2018-01-24 |
3 |
智慧城建设计院有限公司丽水分公司
|
宋津 | 2013-07-12 |
4 |
绍兴市城市建筑设计院有限公司慈溪分公司
|
王志君 | 2009-06-05 |
5 |
绍兴市城市建筑设计院有限公司温州分公司
|
方胜浩 | 2005-12-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-24 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 姚丹丹; 出资额: ****万; 百分比: **.*%;企业名称: 浙江建安投资管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.**%;姓名: 黄方; 出资额: ****万; 百分比: **.**%; [退出]
|
企业名称: 浙江建安投资管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*%;姓名: 姚丹丹; 出资额: ****万; 百分比: **.*%;
|
2 | 2021-04-30 | 经营范围变更 |
许可项目:建设工程设计;人防工程设计;建筑智能化系统设计;国土空间规划编制;工程造价咨询业务;住宅室内装饰装修;各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:社会稳定风险评估;工程管理服务(涉及资质的凭有效资质证书经营);打字复印(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
许可项目:建设工程设计;人防工程设计;建筑智能化系统设计;国土空间规划编制;工程造价咨询业务;住宅室内装饰装修;各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:社会稳定风险评估;工程管理服务;园林绿化工程施工;打字复印(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
3 | 2020-09-04 | 经营范围变更 |
建筑工程设计(凭有效资质证书经营)、市政行业全部设计;复印。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:建设工程设计;人防工程设计;建筑智能化系统设计;国土空间规划编制;工程造价咨询业务;住宅室内装饰装修;各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:社会稳定风险评估;工程管理服务(涉及资质的凭有效资质证书经营);打字复印(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
4 | 2020-05-27 | 章程备案 |
|
|
5 | 2020-05-27 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江建安投资管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.**%;姓名: 黄方; 出资额: ****万; 百分比: **.**%;姓名: 姚丹丹; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;姓名: 王志君; 出资额: ***万; 百分比: *.*%; [退出]姓名: 金国平; 出资额: ***万; 百分比: *.*%; [退出]姓名: 张清华; 出资额: ***万; 百分比: *.**%; [退出]姓名: 晁建兵; 出资额: ***万; 百分比: *.**%; [退出]姓名: 徐杰; 出资额: **万; 百分比: *.**%; [退出]姓名: 沈坤忠; 出资额: **万; 百分比: *.**%; [退出]
|
姓名: 姚丹丹; 出资额: ****万; 百分比: **.*%;企业名称: 浙江建安投资管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.**%;姓名: 黄方; 出资额: ****万; 百分比: **.**%;
|
6 | 2019-08-12 | 经营范围变更 |
建筑工程设计、市政行业全部设计;复印。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
建筑工程设计(凭有效资质证书经营)、市政行业全部设计;复印。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2019-08-12 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江建安投资管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.**%;姓名: 黄方; 出资额: ****万; 百分比: **.**%;姓名: 张军; 出资额: ***万; 百分比: **.*%; [退出]姓名: 王志君; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 金国平; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 张清华; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;姓名: 晁建兵; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;姓名: 徐杰; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 沈坤忠; 出资额: **万; 百分比: *.**%;
|
企业名称: 浙江建安投资管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.**%;姓名: 黄方; 出资额: ****万; 百分比: **.**%;姓名: 姚丹丹; 出资额: ***万; 百分比: **.*%; [新增]姓名: 王志君; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 金国平; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 张清华; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;姓名: 晁建兵; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;姓名: 徐杰; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 沈坤忠; 出资额: **万; 百分比: *.**%;
|
8 | 2019-08-12 | 法定代表人变更 |
张军
|
姚丹丹
|
9 | 2019-08-12 | 住所变更 |
浙江省绍兴市城东舜江路**号A楼四楼*-*
|
浙江省绍兴市越城区城东阳明北路**号A楼四楼*-*
|
10 | 2019-08-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 张军; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 王志君; 证件号码: ******************; 职位: ;姓名: 金国平; 证件号码: ******************; 职位: ;姓名: 黄方; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 姚丹丹; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 姚丹丹; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 王志君; 证件号码: ******************; 职位: ;姓名: 金国平; 证件号码: ******************; 职位: ;姓名: 黄方; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|