序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王刚强
|
|
2 |
杨晓刚
|
|
3 |
邵林峰
|
|
4 |
程正昌
|
|
5 |
连郑贝
|
|
6 |
韩立
|
|
7 |
杨偲
|
|
8 |
陈彥行
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-06 | 法定代表人变更 |
卓飞达
|
王刚强
|
2 | 2021-05-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 卓飞达; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 张琪; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 杨偲; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王刚强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王刚强; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 连郑贝; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邵林峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈彥行; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 龚素王乐; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 杨偲; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨晓刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 王刚强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王刚强; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 程正昌; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 连郑贝; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邵林峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈彥行; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 韩立; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]
|
3 | 2020-10-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 卓飞达; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 张琪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨偲; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 潘骏; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]姓名: 王刚强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 连郑贝; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邵林峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈彥行; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 龚素王乐; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 卓飞达; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 张琪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨偲; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王刚强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王刚强; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 连郑贝; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邵林峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈彥行; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 龚素王乐; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2020-09-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 卓飞达; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 张琪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 潘骏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 潘骏; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 董智勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 许益综; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 邵林峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈彥行; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 龚素王乐; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 卓飞达; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 张琪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨偲; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 潘骏; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 王刚强; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 连郑贝; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 邵林峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈彥行; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 龚素王乐; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2019-05-07 | 经营范围变更 |
纺织、机械、新材料、化工、信息技术、计算机软件的技术研****、技术转让、技术服务、技术咨询及技术培训;纺织品及设备、机械、化工产品(除化学危险品及易制毒品外)及设备、计算机软件及辅助设备、工业控制系统的销售;纺织品、机械、新材料、化工产品、信息技术、计算机软件及辅助设备的分析测试;专利咨询;工业设计;企业管理咨询;会展会务服务。
|
纺织、机械、新材料、化工、信息技术、计算机软件的技术研****、技术转让、技术服务、技术咨询及技术培训;自动化设备、机械设备的生产;纺织品及设备、机械、化工产品(除化学危险品及易制毒品外)及设备、计算机软件及辅助设备、工业控制系统的销售;纺织品、机械、新材料、化工产品、信息技术、计算机软件及辅助设备的分析测试;专利咨询;工业设计;企业管理咨询;会展会务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2018-08-14 | 管辖单位变更 |
上虞区百官分局
|
上虞区开****区分局
|
7 | 2018-08-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 卓飞达; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 屠赛飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 戚栋明; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 武传宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 潘骏; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 潘骏; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 董智勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 邵林峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈剑; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 陈彥行; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 龚素王乐; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 卓飞达; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 张琪; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 潘骏; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 潘骏; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 董智勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 许益综; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 邵林峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈彥行; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 龚素王乐; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
8 | 2018-08-14 | 住所变更 |
绍兴市上虞区百官街道财富广场**号楼五楼
|
浙江省绍兴市上虞区曹娥街道江西路****号浙大网新科技园A*楼六楼
|
9 | 2017-07-31 | 多证合一备案 |
|
住房公积金缴存登记
|
10 | 2017-07-31 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
黄兆林
|
卓飞达
|