序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑佳彬 | 51% | 510.0万人民币 |
2 | 毛明东 | 49% | 490.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑佳彬
|
|
2 |
毛明东
|
|
3 |
王光
|
|
4 |
金玉其
|
|
5 |
杨君美
|
|
6 |
郑海荣
|
|
7 |
吴佳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-22 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-06-22 | 住所变更 |
|
|
3 | 2022-03-14 | 住所变更 |
|
|
4 | 2021-03-24 | 投资人(股权)备案 |
|
|
5 | 2021-03-24 | 企业类型变更 |
|
|
6 | 2021-03-24 | 高级管理人员备案 |
|
|
7 | 2019-09-23 | 住所变更 |
|
|
8 | 2019-08-15 | 高级管理人员备案 |
|
|
9 | 2019-08-15 | 投资人(股权)备案 |
|
|
10 | 2019-08-15 | 企业类型变更 |
|
|