序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | FORTUNE HILL ASIA PACIFIC LIMITED | 100% | 18800.000000万香港元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
洪马元
|
|
2 |
丁阿云
|
|
3 |
张水琴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********99104U
|
2 | 2016-10-17 | 住所变更 |
住所: 绍兴县柯桥经济开****区柯北大道***号 邮政编码: ****** 电话: ***********
|
住所: 绍兴市柯桥区柯桥经济开****区柯北大道***号 邮政编码: ****** 电话: ***********
|
3 | 2015-01-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁阿云; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 丁阿云; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 张水琴; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 丁阿云; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 洪马元; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 张水琴; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
4 | 2015-01-23 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
丁阿云
|
洪马元
|
5 | 2015-01-23 | 组织机构变更 |
姓名: 丁阿云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 丁阿云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 张水琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 丁阿云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 洪马元; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 张水琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
6 | 2014-04-01 | 高级管理人员备案 |
丁阿云,盛妙金,唐国军,张水琴,丁阿云,董海燕,陈祥 [退出]
|
丁阿云,张水琴,丁阿云 [新增]
|
7 | 2014-04-01 | 章程修正案备案 |
章程、章程修正案
|
新章程
|
8 | 2013-12-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 董海燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 孔小锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 孔小锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 盛妙金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 唐国军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张水琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 陈祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 丁阿云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 丁阿云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 董海燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 盛妙金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 唐国军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张水琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
9 | 2013-12-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
孔小锋
|
丁阿云
|
10 | 2013-12-30 | 组织机构变更 |
姓名: 陈祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 董海燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 孔小锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 孔小锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 盛妙金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 唐国军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张水琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 陈祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 丁阿云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 丁阿云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 董海燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 盛妙金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 唐国军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张水琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|