序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京大学科技开****有限公司 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴越
|
|
2 |
段广荣
|
|
3 |
周虹
|
|
4 |
秦臻
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********78086组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********805488
|
2 | 2016-03-07 | 高级管理人员备案 |
吴越,王茤祥,周福民,吴越,秦臻 [退出]
|
吴越,周虹,段广荣,吴越,秦臻 [新增]
|
3 | 2014-06-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 秦臻; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王茤祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 王茤祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 吴晓磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 周福民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 秦臻; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王茤祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴越; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 吴越; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 周福民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
4 | 2014-06-26 | 组织机构变更 |
姓名: 秦臻; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王茤祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 王茤祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 吴晓磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 周福民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 秦臻; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王茤祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴越; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 吴越; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 周福民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
5 | 2014-06-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王茤祥
|
吴越
|
6 | 2012-06-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 秦臻; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王多祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 王多祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 吴晓磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周福民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 秦臻; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王茤祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 王茤祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 吴晓磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周福民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
7 | 2012-06-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王多祥
|
王茤祥
|
8 | 2012-06-14 | 组织机构变更 |
姓名: 秦臻; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王多祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 王多祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 吴晓磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周福民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 秦臻; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王茤祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 王茤祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 吴晓磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周福民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
9 | 2011-03-28 | 名称变更 |
绍兴市北工科技****展有限公司
|
绍兴工道科技有限公司
|
10 | 2010-09-02 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 生物、医药、新能源、环保技术的研究、开****、技术转让。
|
一般经营项目: 生物、医药、新能源、新材料、通讯、环保技术的研究、开****、技术推广服务、技术咨询、技术服务及技术转让;批****、零售:机械设备、通信设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、第一类医疗器材;废旧物资回收。
|