序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姚秋娟 | 70% | 70.0万人民币 |
2 | 石红勇 | 30% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姚秋娟
|
|
2 |
石红勇
|
|
3 |
胡宇超
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-10-25 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********38001组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:********
|
2 | 2015-06-17 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 1991/10/23 至 2015/01/11
|
营业期限: 1991/10/23 至 9999/09/09
|
3 | 2015-06-17 | 行业代码变更 |
行业代码:2600
|
行业代码:2239
|
4 | 2011-06-09 | 集团编号升级 |
注册号:*****48
|
注册号:*****
|
5 | 2011-06-09 | 注册号升级 |
注册号: *****48
|
注册号: *****
|
6 | 2011-06-09 | 注册号升级 |
注册号: ********848
|
注册号: ********38001
|
7 | 2006-03-27 | 经营范围变更 |
经营范围: 生产销售:医药化工中间体(不含危险品)***以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营***。行业代码: 1722
|
经营范围: 生产销售:医药化工中间体(不含危险品)、纸管、纸桶、纸箱、纸盒。***以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营***。行业代码: 1722
|
8 | 2005-01-12 | 投资人(股权)备案 |
********** [退出]
|
姓名: 石红勇; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
9 | 2005-01-12 | 投资人(股权)备案 |
********** [退出]
|
姓名: 姚秋娟; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
10 | 2005-01-12 | 法定代表人变更 |
**********
|
姓名: 姚秋娟;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务: 执行董事
|