序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张永钢
|
|
2 |
邵春英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周玲燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 姜金杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 张永钢; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 张永钢; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 徐杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 潘峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 王小文; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 王泽淼; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 胡森莲; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 陈浩; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 韦海琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [退出]
|
姓名: 张永钢; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 张永钢; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 邵春英; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
2 | 2022-03-07 | 章程备案 |
|
修改章程中组织机构
|
3 | 2022-03-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周玲燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 姜金杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张永钢; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 张永钢; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 张立娟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 徐杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 潘峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王小文; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王泽淼; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈浩; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 韦海琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
姓名: 周玲燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 姜金杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张永钢; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 张永钢; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 徐杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 潘峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王小文; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王泽淼; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡森莲; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈浩; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 韦海琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
4 | 2020-10-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周玲燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张永钢; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 张永钢; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 张立娟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 潘峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 王小文; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王泽淼; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈浩; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 韦海琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
姓名: 周玲燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 姜金杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 张永钢; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 张永钢; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 张立娟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 潘峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王小文; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王泽淼; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈浩; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 韦海琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
5 | 2020-06-08 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 绍兴市上虞杭州湾新区城市建设投资****展有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 绍兴市上虞杭州湾新区城市建设投资****展有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|
6 | 2020-06-08 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-10-16
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
7 | 2020-06-08 | 住所变更 |
杭州湾上虞经济技术开****区纬九东路*号
|
浙江省杭州湾上虞经济技术开****区康阳大道**号(住所申报)
|
8 | 2020-06-08 | 注册资本(金)变更 |
****
|
*****
|
9 | 2018-12-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 倪汉明; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 张永钢; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 张永钢; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 张立娟; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王泽淼; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 程永伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 谭伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 赵建军; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 钟元; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 项岳源; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: 周玲燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 张永钢; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 张永钢; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 张立娟; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 徐杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 潘峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 王勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王小文; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 王泽淼; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈浩; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 韦海琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [新增]
|
10 | 2017-09-15 | 章程备案 |
|
|