序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李凌 | 70% | 21.0万人民币 |
2 | 王锰 | 30% | 9.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王锰
|
|
2 |
李凌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-06 | 多证合一备案 |
|
公章刻制备案;单位办理住房公积金缴存登记
|
2 | 2019-05-06 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
3 | 2016-03-25 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********69197Y
|
4 | 2016-03-25 | 住所变更 |
|
住所: 绍兴市上虞区百官街道横街路***-***号营业房 邮政编码: ****** 电话: *********住所所在行政区划:百官街道
|
5 | 2016-03-25 | 名称变更 |
|
绍兴悠游旅游有限公司
|
6 | 2015-02-09 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 李凌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王锰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王锰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
7 | 2015-02-09 | 组织机构变更 |
|
姓名: 李凌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王锰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王锰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
8 | 2015-02-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
王锰
|
9 | 2013-08-08 | 一般经营项目变更 |
|
一般经营项目: 民用航空机票代售,汽车租赁、房产中介、旅游信息咨询服务;日用百货销售;会务服务。
|
10 | 2013-01-18 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 李凌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 李凌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 王锰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|