序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 斯牛杰 | 85% | 8.5万人民币 |
2 | 罗敏 | 15% | 1.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
斯牛杰
|
|
2 |
罗敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-22 | 住所变更 |
绍兴市人民东路***号**幢楼
|
浙江省绍兴市越城区塔山街道延安路***号*号楼*楼***室
|
2 | 2020-09-22 | 管辖单位变更 |
越城区局迪荡所
|
越城区局塔山所
|
3 | 2017-06-26 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限至: 2018-11-13
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
4 | 2016-08-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 罗治林; 出资额: *.*; 百分比: **% [退出]姓名: 斯牛杰; 出资额: *.*; 百分比: **%
|
姓名: 罗敏; 出资额: *.*; 百分比: **% [新增]姓名: 斯牛杰; 出资额: *.*; 百分比: **%
|
5 | 2016-08-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********52537
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********89279P
|
6 | 2016-08-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 罗治林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 斯牛杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 斯牛杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 罗敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 斯牛杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 斯牛杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
7 | 2016-08-23 | 组织机构变更 |
姓名: 罗治林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 斯牛杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 斯牛杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 罗敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 斯牛杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 斯牛杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
8 | 2014-10-14 | 住所变更 |
住所: 绍兴市剡溪路***号二楼 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:绍兴市越城区
|
住所: 绍兴市人民东路***号**幢楼 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:绍兴市越城区
|
9 | 2009-03-12 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 斯牛杰; 出资额: **; 百分比: ***%
|
姓名: 罗治林; 出资额: *.*; 百分比: **% [新增]姓名: 斯牛杰; 出资额: *.*; 百分比: **%
|
10 | 2009-03-12 | 住所变更 |
住所: 绍兴市人民东路***号一层 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:绍兴市越城区
|
住所: 绍兴市剡溪路***号二楼 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:绍兴市越城区
|