序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于贺彬 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王传文
|
|
2 |
于青芬
|
|
3 |
于贺彬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 于贺彬; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 于青芬; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王传文; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名:王传文;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 于贺彬; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 于贺彬; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 于青芬; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:王传文;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2022-08-18 | 法定代表人变更 |
王传文
|
于贺彬
|
3 | 2022-07-28 | 注册资本(金)变更 |
***
|
***
|
4 | 2022-07-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 于贺彬; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
姓名: 于贺彬; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
5 | 2022-07-28 | 章程备案 |
|
|
6 | 2022-07-11 | 住所变更 |
浙江省诸暨市暨阳街道学院路**号五楼
|
浙江省诸暨市浣东街道一路**号郎臻大厦****
|
7 | 2022-07-11 | 章程修正案备案 |
|
|
8 | 2022-07-11 | 管辖单位变更 |
诸暨市市场监督管理局暨阳所
|
诸暨市市场监督管理局浣东所
|
9 | 2022-04-24 | 住所变更 |
浙江省诸暨市暨阳街道康庄路**-*-*
|
浙江省诸暨市暨阳街道学院路**号五楼
|
10 | 2022-04-24 | 法定代表人变更 |
于贺彬
|
王传文
|