序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨水娟 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张辉; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 杨水娟; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 杨水娟; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
2 | 2021-09-28 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2021-09-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨水娟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 杨水娟; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 张辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨水娟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 杨水娟; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
4 | 2021-06-15 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张辉; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 王雪珍; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 张辉; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 杨水娟; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
5 | 2021-04-28 | 法定代表人变更 |
王雪珍
|
杨水娟
|
6 | 2021-04-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王雪珍; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 王雪珍; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 张辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨水娟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 杨水娟; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
7 | 2021-03-12 | 管辖单位变更 |
越城区局稽山所
|
越城区局塔山所
|
8 | 2021-03-12 | 住所变更 |
浙江省绍兴市越城区人民东路***号营业房-*
|
浙江省绍兴市越城区塔山街道人民中路***号五层办公房南***室
|