序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张玉珍 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-02-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 雷小平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 雷小平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张玉珍; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 雷小平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张玉珍; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 张玉珍; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理
|
2 | 2015-02-02 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 雷小平; 出资额: ***; 百分比: ***% [退出]
|
姓名: 张玉珍; 出资额: ***; 百分比: ***% [新增]
|
3 | 2015-02-02 | 组织机构变更 |
姓名: 雷小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 雷小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张玉珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 雷小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张玉珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 张玉珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
|
4 | 2015-02-02 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
雷小平
|
张玉珍
|
5 | 2014-10-13 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 批****、零售:包装制品、工艺礼品、日用百货;货物进出口。
|
一般经营项目: 生产:包装纸盒;批****、零售:包装制品、工艺礼品、日用百货;货物进出口。
|
6 | 2014-07-30 | 注册资本(金)变更 |
*
|
***
|
7 | 2014-07-30 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 雷小平; 出资额: *; 百分比: ***%
|
姓名: 雷小平; 出资额: ***; 百分比: ***%
|
8 | 2014-07-30 | 注册资本(金)变更 |
5
|
100( + 1900% )
|
9 | 2014-07-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 雷小平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 杨东文; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 杨东文; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 雷小平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 雷小平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张玉珍; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
10 | 2014-07-25 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 邱能; 出资额: *.**; 百分比: **% [退出]姓名: 杨东文; 出资额: *.**; 百分比: **% [退出]姓名: 雷小平; 出资额: *; 百分比: **%
|
姓名: 雷小平; 出资额: *; 百分比: ***%
|