序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐仁良 | 55.34749% | 286.7万人民币 |
2 | 浙江新中天控股集团有限公司 | 35% | 181.3万人民币 |
3 | 王瑛 | 7.72201% | 40万人民币 |
4 | 王根土 | 1.9305% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐仁良
|
|
2 |
王瑛
|
|
3 |
王根土
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
绍兴县南华进出口有限公司绍兴办事处
|
刘勇 | 2005-05-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-02-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********72206
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********86142L
|
2 | 2016-02-17 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 绍兴县夏历镇长通畈 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:夏履镇
|
住所: 绍兴市柯桥区夏履镇长通畈 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:夏履镇
|
3 | 2016-02-17 | 名称变更 |
绍兴县南华进出口有限公司
|
绍兴柯桥南华进出口有限公司
|
4 | 2013-05-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈庆丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 洪佳良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 王根土; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王瑛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理姓名: 徐仁良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 诸月仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 王根土; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王瑛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理姓名: 徐仁良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
5 | 2013-05-14 | 组织机构变更 |
姓名: 陈庆丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 洪佳良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 王根土; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王瑛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理姓名: 徐仁良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 诸月仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 王根土; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王瑛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理姓名: 徐仁良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
6 | 2009-03-23 | 变更注册号 |
注册号: ********674
|
注册号: ********72206
|
7 | 2009-03-21 | 个体其他形式变更 |
管理片号: 夏履片;乡镇街道: 夏履镇;执照属性: ;组成形式: ;居为委会:210331
|
管理片号: 南钱清片;乡镇街道: 夏履镇;执照属性: ;组成形式: ;居为委会:210331
|
8 | 2009-03-21 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1999-5-7 至 2009-4-30
|
营业期限: 1999-5-7 至 2019-4-30
|
9 | 2002-12-05 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 钱清原料市场 邮政编码: ****** 电话: *******
|
住所: 绍兴县夏历镇长通畈 邮政编码: ****** 电话: ********
|
10 | 2002-12-05 | 名称变更 |
绍兴县怡中经贸有限公司
|
绍兴县南华进出口有限公司
|