序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 魏雨霆 | 60% | 600.0万人民币 |
2 | 蔡琪 | 40% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
魏雨霆
|
|
2 |
沈静
|
|
3 |
金珏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-05 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 魏雨霆; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 冯丽芬; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 魏雨霆; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 蔡琪; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
2 | 2018-12-27 | 经营范围变更 |
普通货物运输; 海上、航空、陆路国际货运代理;国内货运代理、仓储服务、装卸服务;代理报检;商务信息咨询;货物进出口。
|
普通货物运输;无船承运业务(以上经营范围凭有效许可证经营); 海上、航空、陆路国际货运代理;国内货运代理、仓储服务、装卸服务;代理报检;商务信息咨询(除投资及资产管理,除金融、证券、期货、基金);货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2018-03-09 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 冯丽芬; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 万成; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 冯丽芬; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 魏雨霆; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
|
4 | 2018-03-09 | 法定代表人变更 |
万成
|
魏雨霆
|
5 | 2018-03-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 万成; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 沈静; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 金珏; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
姓名: 沈静; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 金珏; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 魏雨霆; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]
|
6 | 2016-05-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 冯丽芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]姓名: 金珏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 沈静; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 金珏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 沈静; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 万成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
7 | 2016-05-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 冯丽芬; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 金珏; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 冯丽芬; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 万成; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|
8 | 2016-05-25 | 组织机构变更 |
姓名: 冯丽芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]姓名: 金珏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 沈静; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 金珏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 沈静; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 万成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
9 | 2016-05-25 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
金珏
|
万成
|
10 | 2016-01-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********88574
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********398428
|