序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王春芳 | 86.66667% | 130.0万人民币 |
2 | 俞成位 | 3.33333% | 5.0万人民币 |
3 | 王春平 | 3.33333% | 5.0万人民币 |
4 | 王秋军 | 3.33333% | 5.0万人民币 |
5 | 王江林 | 3.33333% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
俞成位
|
|
2 |
王春平
|
|
3 |
王秋军
|
|
4 |
王春芳
|
|
5 |
王江林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-30 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330624NA000223X 组织机构代码证:562395382
|
统一社会信用代码:*****8
|
2 | 2016-08-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王春芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 理事长 [退出]姓名: 王春平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 王江林; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 理事姓名: 俞成位; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 理事
|
姓名: 王春平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 王江林; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 理事姓名: 俞成位; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 理事长姓名: 俞成位; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 理事
|
3 | 2016-08-30 |
注册号:********0223X组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:****************
|
|
4 | 2016-08-30 | 组织机构变更 |
姓名: 王春芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事长 [退出]姓名: 王春平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 王江林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事姓名: 俞成位; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事
|
姓名: 王春平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 王江林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事姓名: 俞成位; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事长姓名: 俞成位; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事
|
5 | 2016-08-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王春芳
|
俞成位
|
6 | 2016-08-30 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 组织成员种植批****零售:毛竹(许可证有效期至2016年9月17日止)。
|
许可经营项目: 组织成员种植批****零售:毛竹;生产经营林业种子。
|
7 | 2013-09-23 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 组织成员种植销售毛竹(许可证有效期至2013年9月20日止)。
|
许可经营项目: 组织成员种植批****零售:毛竹(许可证有效期至2016年9月17日止)。
|