序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-04-27 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:陈兰兰;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:********* ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:********;原财务负责人姓名:陈兰兰;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:*********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:********
|
现联络员姓名:陈兰兰;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:********* ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:陈兰兰;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:*********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:********
|
2 | 2017-04-27 | 负责人变更 |
张永进 [退出]
|
汪浏鑫 [新增]
|
3 | 2017-04-27 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张永进
|
汪浏鑫
|
4 | 2016-10-11 | 住所变更 |
住所: 诸暨市浣东街道高湖分洪闸(新三十六洞) 邮政编码: ****** 电话: ****-********
|
住所: 诸暨市暨阳街道滨江北路*号华通综合楼主楼第十三层 邮政编码: ****** 电话: ****-********
|
5 | 2016-03-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********39202
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********09856Y
|
6 | 2016-03-17 | 负责人变更 |
王浩军 [退出]
|
张永进 [新增]
|
7 | 2016-03-17 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王浩军
|
张永进
|
8 | 2014-11-19 | 负责人变更 |
叶垭兴 [退出]
|
王浩军 [新增]
|
9 | 2014-11-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
叶垭兴
|
王浩军
|